序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钱利明 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钱建杭
|
|
2 |
刘同立
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-22 | 经营范围变更 |
一般项目:模具销售;生物基材料销售;塑料制品制造;塑料包装箱及容器制造;塑料制品销售;模具制造;生物基材料制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备研****;机械设备销售;普通玻璃容器制造;包装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
一般项目:塑料制品销售;日用玻璃制品销售;模具销售;机械设备销售;合成材料销售;电子专用材料销售;生物基材料销售;高品质特种钢铁材料销售;家居用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
2 | 2019-05-13 | 法定代表人变更 |
王展
|
钱建杭
|
3 | 2017-08-15 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:翁建一;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:张向阳;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:余引引;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:余引引;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2017-08-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:57366324X
|
统一社会信用代码:*****4XH
|
5 | 2017-08-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
钱利明
|
王展
|
6 | 2017-08-15 | 住所(营业场所、地址)变更 |
宁波市江东区世纪东方广场*、*、*号***幢(**-*)
|
浙江省宁波市鄞州区世纪东方广场*、*、*号***幢(**-*)
|
7 | 2014-11-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王昆; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 王昆; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 吴琼波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 刘同立; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 钱利明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 钱利明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
8 | 2014-11-24 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2011/5/5 至 2021/5/4
|
营业期限: 2011/5/5 至 2031/5/4
|
9 | 2014-11-24 | 法定代表人变更 |
王昆
|
钱利明
|
10 | 2014-11-24 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 吴琼波; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 王昆; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 钱利明; 出资额: ****; 百分比: ***% [新增]
|