序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐洋琼 | 90% | 180.0万人民币 |
2 | 宓忠伟 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐洋琼
|
|
2 |
宓忠伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 唐洋琼; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 唐满杨; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 宓忠伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 唐洋琼; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 唐洋琼; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 宓忠伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2019-11-06 | 联系电话变更 |
|
***********
|
3 | 2019-11-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 唐洋琼; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 唐满杨; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 宓忠伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 唐洋琼; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 唐满杨; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 宓忠伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2019-11-06 | 住所变更 |
北仑区霞浦云台山路**号B*号库U*单元
|
浙江省宁波市北仑区霞浦云台山路**号B*号库U*单元
|
5 | 2019-11-06 | 法定代表人变更 |
唐满杨
|
唐洋琼
|
6 | 2019-08-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 唐洋琼; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 唐满洋; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 宓忠伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 唐洋琼; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 唐满杨; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 宓忠伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
7 | 2019-08-01 | 法定代表人变更 |
唐洋琼
|
唐满杨
|
8 | 2018-04-19 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
9 | 2018-04-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 唐满杨; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 唐满杨; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 宓忠伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 唐洋琼; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 唐满洋; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]姓名: 宓忠伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
10 | 2018-04-19 | 法定代表人变更 |
唐满杨
|
唐洋琼
|