序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王垠凯 | 85% | 425万人民币 |
2 | 王葵珠 | 15% | 75万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王垠凯
|
|
2 |
王葵珠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-05 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-04-16
|
营业期限至: 2023-04-15
|
2 | 2021-01-05 | 经营范围变更 |
海上、陆路、航空国际货运代理,报关、报检代理服务,无船承运业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业****展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:国内货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;无船承运业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2019-08-01 | 经营范围变更 |
海上、陆路、航空国际货运代理,报关、报检代理服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业****展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
海上、陆路、航空国际货运代理,报关、报检代理服务,无船承运业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业****展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2019-04-02 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2019-04-16
|
营业期限至: 2021-04-16
|
5 | 2017-10-10 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********74433组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********48331R
|
6 | 2017-10-10 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:;原联络员固定电话:;原联络员移动电话: ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:张浩;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:********@qq.com;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:张浩;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:********@qq.com;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|
7 | 2017-10-10 | 管辖单位变更 |
月湖(江厦)所
|
白云(段塘)所
|
8 | 2017-10-10 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2023-04-15
|
营业期限至: 2019-04-16
|
9 | 2017-10-10 | 住所变更 |
宁波市海曙区东渡路**号(**-**)室(集中办公区)
|
浙江省宁波市海曙区蓝天路***弄**号***室(住宅)
|
10 | 2015-03-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 王垠凯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王垠凯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 王葵珠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 王垠凯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王垠凯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|