序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 青岛大棒国际物流有限公司 | 100% | 3200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
ONG CHAU PHENG
|
|
2 |
刘畅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘畅; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王李锐; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: ONG CHAU PHENG; 证件号码: A********; 职位: 执行董事 [新增]姓名: ONG CHAU PHENG; 证件号码: A********; 职位: 经理 [新增]姓名: 刘畅; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
2 | 2017-12-15 | 法定代表人变更 |
王李锐
|
ONG CHAU PHENG
|
3 | 2017-06-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘畅; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 鄂勇志; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 刘畅; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王李锐; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
4 | 2017-06-19 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 青岛大棒国际物流有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 青岛大棒国际物流有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
5 | 2017-06-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
鄂勇志
|
王李锐
|
6 | 2017-01-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 梁元丰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 刘畅; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 鄂勇志; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 刘畅; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2017-01-23 | 组织机构变更 |
姓名: 梁元丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 刘畅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 鄂勇志; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 刘畅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
8 | 2017-01-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
梁元丰
|
鄂勇志
|
9 | 2015-12-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********45050Q
|
10 | 2015-12-17 | 住所变更 |
住所: 宁波梅山保税港区保税物流配送中心一期管理中心一号办公楼***室 邮政编码: ****** 电话: ***********住所所在行政区划:梅山乡
|
住所: 北仑区梅山盐场*号办公楼十一号***室 邮政编码: ****** 电话: ***********住所所在行政区划:梅山乡
|