序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 香港龙翔物产有限公司 | 60% | 735万人民币 |
2 | 宁波镇海港埠有限公司 | 40% | 490万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴刚
|
|
2 |
吴小立
|
|
3 |
杨成
|
|
4 |
黄韵涛
|
|
5 |
陆雄文
|
|
6 |
项小初
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-14 | 境外股东****起人的境内法律文件送达接受人备案 |
|
股东名称(送达委托人): 香港龙翔物产有限公司;接受人: 徐菲;
|
2 | 2022-07-14 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 吴刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 吴小立; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 杨成; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 甘毅; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陆雄文; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 项小初; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 黄韵涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:吴蓉;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2022-07-14 | 投资人(股权)备案 |
|
企业名称: 香港龙翔物产有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 宁波镇海港埠有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
4 | 2022-07-14 | 法定代表人变更 |
|
吴刚
|
5 | 2022-07-14 | 实收资本变更 |
|
1925.000000( + 57.14286% )
|
6 | 2022-07-14 | 注册资本(金)变更 |
|
****
|
7 | 2022-04-29 | 法定代表人变更 |
|
吴刚
|
8 | 2022-04-29 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 吴刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 吴小立; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 杨成; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陆雄文; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 项小初; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 黄韵涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名:吴蓉;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
9 | 2022-03-29 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 吴小立; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; [新增]姓名: 吴惠民; 证件号码: H******(*); 职位: 董事;姓名: 庄日青; 证件号码: E******(*); 职位: 董事长;姓名: 杨成; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈芸鸣; 证件号码: H******(*); 职位: 董事;姓名: 项小初; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名:吴蓉;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
10 | 2021-08-17 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 吴惠民; 证件号码: H******(*); 职位: 董事;姓名: 庄日青; 证件号码: E******(*); 职位: 董事长;姓名: 张红波; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 杨成; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈芸鸣; 证件号码: H******(*); 职位: 董事;姓名: 项小初; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|