序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余姚市公路运输有限公司 | 35% | 87.5万人民币 |
2 | 浙江新干线快速客运有限公司 | 35% | 87.5万人民币 |
3 | 余姚市公路运输有限公司工会 | 30% | 75万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋伟庆
|
|
2 |
王建科
|
|
3 |
徐小明
|
|
4 |
毛岳川
|
|
5 |
陈军
|
|
6 |
仇利平
|
|
7 |
夏文峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 仇利平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 夏文峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 徐小明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王建科; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 章启亨; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 蒋伟庆; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 仇利平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 夏文峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 徐小明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 毛岳川; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 王建科; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 蒋伟庆; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2018-07-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 仇利平; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 徐小明; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 毛岳川; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 王建科; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 章启亨; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 蒋伟庆; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 陈军; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 仇利平; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 夏文峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]姓名: 徐小明; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王建科; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 章启亨; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 蒋伟庆; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 陈军; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
3 | 2017-04-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 仇利平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 范建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 黄功长; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 金国灿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 陆建合; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 王建科; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐小明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 陈军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 仇利平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 蒋伟庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 毛岳川; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 王建科; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐小明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 章启亨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
4 | 2017-04-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
范建平
|
蒋伟庆
|
5 | 2016-08-17 | 高级管理人员备案 |
范建平,黄功长,徐小明,毛美叶,金国灿,王建科,陆建合 [退出]
|
范建平,黄功长,徐小明,仇利平,金国灿,王建科,陆建合 [新增]
|
6 | 2015-12-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********84346
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********698367
|
7 | 2015-12-15 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目:
|
一般经营项目: 道路客运经营:县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运。
|
8 | 2015-12-15 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 客运:市际班车客运、省际班车客运(在许可证件有效期内经营)。
|
许可经营项目:
|
9 | 2014-02-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 范建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 金国灿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 毛美叶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 毛荣章; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 王建科; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 翁清华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 徐小明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 范建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 黄功长; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 金国灿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陆建合; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 毛美叶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王建科; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐小明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
10 | 2014-02-13 | 组织机构变更 |
姓名: 范建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 金国灿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 毛美叶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 毛荣章; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 王建科; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 翁清华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 徐小明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 范建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 黄功长; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 金国灿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陆建合; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 毛美叶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王建科; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐小明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|