序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波耀蓝置业有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张力
|
|
2 |
李兰春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张力; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 张力; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 林本瑞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 张力; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 张力; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 李兰春; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
2 | 2021-06-30 | 法定代表人变更 |
王凯
|
张力
|
3 | 2021-06-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 林本瑞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王凯; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 王凯; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 张力; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 张力; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 林本瑞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2021-04-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余向阳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 谢超强; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 谢超强; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 林本瑞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 王凯; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 王凯; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
5 | 2021-04-07 | 法定代表人变更 |
谢超强
|
王凯
|
6 | 2020-06-17 | 法定代表人变更 |
王建国
|
谢超强
|
7 | 2020-06-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余向阳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王建国; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 王建国; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 余向阳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 谢超强; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 谢超强; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|