序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张轶烨 | 60% | 300万人民币 |
2 | 张青青 | 20% | 100万人民币 |
3 | 白勇强 | 20% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
白勇强
|
|
2 |
章轶烨
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-04 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘玲怡; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 潘卫良; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 张青青; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 方依歆; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 白勇强; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 张轶烨; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 张青青; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 白勇强; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
2 | 2019-04-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘玲怡; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 白勇强; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 白勇强; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 白勇强; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 白勇强; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 章轶烨; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
3 | 2018-09-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 崔以超; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 崔以超; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 施进; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 刘玲怡; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 白勇强; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 白勇强; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
|
4 | 2018-09-12 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 崔以超; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 施进; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 潘卫良; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 刘玲怡; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 刘玲怡; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 潘卫良; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 张青青; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 方依歆; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 白勇强; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
5 | 2018-09-12 | 法定代表人变更 |
崔以超
|
白勇强
|
6 | 2018-05-03 | 住所变更 |
宁波市江北区槐树路**号*-**室
|
浙江省宁波市江北区人民路***号*-**
|
7 | 2016-08-23 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 海上、陆路、航空国际货运代理(包括揽运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关报检相关的运输咨询业务);国内货物运输代理,仓储服务;金属材料、针纺织品、建筑材料、五金交电、日用品、工艺品、机电设备、化工原料及产品(除危险品)、矿产品的批****、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|
一般经营项目: 海上、陆路、航空国际货运代理(包括揽运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关报检相关的运输咨询业务);国内货物运输代理,仓储服务;金属材料、针纺织品、建筑材料、五金交电、日用品、工艺品、机电设备、化工原料及产品(除危险品及易制毒化学品)、矿产品的批****、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|
8 | 2016-08-23 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 国际海运辅助业务;无船承运;
|
9 | 2016-01-28 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 上海帆达国际物流有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
姓名: 刘玲怡; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 崔以超; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 潘卫良; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 施进; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
10 | 2016-01-28 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(私营法人独资)
|
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|