序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李小琴 | 51% | 51万人民币 |
2 | 朱宝艳 | 49% | 49万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李小琴
|
|
2 |
陈琳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张艇瑞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 李小琴; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 李小琴; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
姓名: 李小琴; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 李小琴; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陈琳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
2 | 2020-12-01 | 法定代表人变更 |
所屾
|
李小琴
|
3 | 2020-12-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张艇瑞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 所屾; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 所屾; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]
|
姓名: 张艇瑞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李小琴; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 李小琴; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]
|
4 | 2020-12-01 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 所屾; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 朱宝艳; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 李小琴; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 朱宝艳; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
5 | 2020-06-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 所屾; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 所屾; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陈琳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 张艇瑞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 所屾; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 所屾; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
6 | 2020-05-20 | 经营范围变更 |
人才中介;企业管理及咨询服务;计算机信息技术服务;健康管理及咨询服务(除诊疗);会务服务;展览展示服务;企业形象策划;旅游信息咨询;代办签证服务;市场信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:职业中介活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);企业管理;软件开****;软件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;市场调查;市场营销策划;科技中介服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
7 | 2019-12-24 | 经营范围变更 |
人才中介;企业管理及咨询服务;计算机信息技术服务;健康管理及咨询服务(除诊疗);会务服务;展览展示服务;企业形象策划;市场信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
人才中介;企业管理及咨询服务;计算机信息技术服务;健康管理及咨询服务(除诊疗);会务服务;展览展示服务;企业形象策划;旅游信息咨询;代办签证服务;市场信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2019-12-04 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
9 | 2019-12-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈琳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 顾海峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 所屾; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 所屾; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 陈琳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
10 | 2019-12-04 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 顾海峰; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 所屾; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 朱宝艳; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|