序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马浙川 | 90% | 4500万人民币 |
2 | 吴燕梅 | 10% | 500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马浙川
|
|
2 |
王斐斐
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 马浙川; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 王斌; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 马浙川; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 吴燕梅; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2021-01-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 严云彬; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]姓名: 王斌; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 马浙川; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]姓名: 王斌; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
3 | 2021-01-26 | 法定代表人变更 |
严云彬
|
马浙川
|
4 | 2021-01-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 严云彬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 严云彬; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 王斐斐; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 王斐斐; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 马浙川; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 马浙川; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
5 | 2020-12-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 严云彬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 严云彬; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 周萍萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 严云彬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 严云彬; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王斐斐; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
6 | 2020-11-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 严云彬; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 忻姜维; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 严云彬; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 王斌; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|