序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波教育学院 | 100% | 40.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
鲁黎明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-24 | 法定代表人变更 |
朱敏
|
鲁黎明
|
2 | 2018-10-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 朱敏; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出]
|
姓名: 鲁黎明; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]
|
3 | 2016-10-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:14409582X
|
统一社会信用代码:*****2XX
|
4 | 2010-11-17 | 行业代码变更 |
行业代码:7430
|
行业代码:7440
|
5 | 2010-11-17 | 组织机构变更 |
姓名: 陈大寅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 朱敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|
6 | 2010-11-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈大寅
|
朱敏
|
7 | 2010-11-17 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1994-5-25 至 9999-9-9
|
营业期限: 1994-5-25 至
|
8 | 2008-07-03 | 变更注册号 |
注册号: *****66
|
注册号: *****
|