序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 俞祖庆 | 60% | 60.0万人民币 |
2 | 韩永江 | 30% | 30.0万人民币 |
3 | 蔡云兰 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡云兰
|
|
2 |
俞祖庆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 戴姝姮; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 蔡云兰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 俞祖庆; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 蔡云兰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
2 | 2021-11-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 蔡云兰; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 安崇光; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 戴姝姮; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 汪妃波; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 俞祖庆; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 韩永江; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 蔡云兰; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
3 | 2021-11-01 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2022-04-08
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
4 | 2021-01-25 | 法定代表人变更 |
安崇光
|
蔡云兰
|
5 | 2021-01-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 安崇光; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 戴姝姮; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 戴姝姮; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 蔡云兰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|