序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴兵 | 51% | 51万人民币 |
2 | 李玉莲 | 49% | 49万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴兵
|
|
2 |
蔡玉平
|
|
3 |
李玉莲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴兴贵; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 李玉莲; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 吴兵; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 李玉莲; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
2 | 2022-03-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴兴贵; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 李玉莲; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 蔡玉平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:吴兵;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 吴兵; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 李玉莲; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 蔡玉平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:吴兵;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2022-03-21 | 法定代表人变更 |
吴兴贵
|
吴兵
|
4 | 2021-03-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴兵; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 吴兴贵; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 李玉莲; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
5 | 2021-03-29 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2020-10-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴兵; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 李玉莲; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 蔡玉平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 吴兴贵; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 李玉莲; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 蔡玉平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
7 | 2020-10-29 | 法定代表人变更 |
吴兵
|
吴兴贵
|