序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋亚琴 | 34% | 142.8万人民币 |
2 | 方玉珍 | 32% | 134.4万人民币 |
3 | 程可挺 | 20% | 84.0万人民币 |
4 | 任长健 | 13% | 54.6万人民币 |
5 | 陈中建 | 1% | 4.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程可挺
|
|
2 |
蒋亚琴
|
|
3 |
任长健
|
|
4 |
陈中建
|
|
5 |
方玉珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任长健; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 方玉珍; 证件号码: ******************; 职位: 理事;姓名: 程可挺; 证件号码: ******************; 职位: 理事长; [退出]姓名: 蒋亚琴; 证件号码: ******************; 职位: 理事;
|
姓名: 任长健; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 方玉珍; 证件号码: ******************; 职位: 理事;姓名: 蒋亚琴; 证件号码: ******************; 职位: 理事;姓名: 陈中建; 证件号码: ******************; 职位: 理事长; [新增]
|
2 | 2021-12-13 | 法定代表人变更 |
程可挺
|
陈中建
|
3 | 2020-07-28 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
4 | 2020-07-28 | 从业人数变更 |
26
|
5
|
5 | 2020-07-28 | 合作社成员信息备案 |
姓名: 蒋亚琴; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;姓名: 方玉珍; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;姓名: 黄照君; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 任长健; 出资额: **.*万; 百分比: **%;姓名: 陈中建; 出资额: *.*万; 百分比: *%;
|
姓名: 蒋亚琴; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;姓名: 方玉珍; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;姓名: 程可挺; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 任长健; 出资额: **.*万; 百分比: **%;姓名: 陈中建; 出资额: *.*万; 百分比: *%;
|
6 | 2020-07-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任长健; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 方玉珍; 证件号码: ******************; 职位: 理事;姓名: 蒋亚琴; 证件号码: ******************; 职位: 理事;姓名: 黄照君; 证件号码: ******************; 职位: 理事长; [退出]
|
姓名: 任长健; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 方玉珍; 证件号码: ******************; 职位: 理事;姓名: 程可挺; 证件号码: ******************; 职位: 理事长; [新增]姓名: 蒋亚琴; 证件号码: ******************; 职位: 理事;
|
7 | 2020-07-28 | 法定代表人变更 |
黄照君
|
程可挺
|
8 | 2020-05-28 | 合作社成员信息备案 |
姓名: 蒋亚琴; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;姓名: 陈建玲; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; [退出]姓名: 黄照君; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 任长健; 出资额: **.*万; 百分比: **%;姓名: 陈中建; 出资额: *.*万; 百分比: *%;
|
姓名: 蒋亚琴; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;姓名: 方玉珍; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; [新增]姓名: 黄照君; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 任长健; 出资额: **.*万; 百分比: **%;姓名: 陈中建; 出资额: *.*万; 百分比: *%;
|
9 | 2020-05-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任长健; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 蒋亚琴; 证件号码: ******************; 职位: 理事;姓名: 陈建玲; 证件号码: ******************; 职位: 理事; [退出]姓名: 黄照君; 证件号码: ******************; 职位: 理事长;
|
姓名: 任长健; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 方玉珍; 证件号码: ******************; 职位: 理事; [新增]姓名: 蒋亚琴; 证件号码: ******************; 职位: 理事;姓名: 黄照君; 证件号码: ******************; 职位: 理事长;
|
10 | 2018-11-29 | 合作社成员信息备案 |
姓名: 张文沛; 出资额: *万; 百分比: **.****% [退出]姓名: 朱丛奎; 出资额: *万; 百分比: **.****% [退出]姓名: 李志勇; 出资额: *万; 百分比: **.****% [退出]姓名: 李生云; 出资额: *万; 百分比: **.****% [退出]姓名: 章雄; 出资额: *万; 百分比: **.****% [退出]姓名: 金小存; 出资额: *万; 百分比: **.****% [退出]姓名: 奚大利; 出资额: *.**万; 百分比: *.****% [退出]姓名: 奚大行; 出资额: *.**万; 百分比: *.****% [退出]姓名: 张亚琴; 出资额: *.**万; 百分比: *.****% [退出]姓名: 戴连军; 出资额: *.**万; 百分比: *.****% [退出]姓名: 李长鸣; 出资额: *.**万; 百分比: *.****% [退出]姓名: 潘孝国; 出资额: *.**万; 百分比: *.****% [退出]姓名: 潘得存; 出资额: *.**万; 百分比: *.****% [退出]姓名: 罗友土; 出资额: *.**万; 百分比: *.****% [退出]姓名: 蒋依田; 出资额: *.**万; 百分比: *.****% [退出]姓名: 金国良; 出资额: *.**万; 百分比: *.****% [退出]姓名: 金富国; 出资额: *.**万; 百分比: *.****% [退出]姓名: 金满忠; 出资额: *.**万; 百分比: *.****% [退出]姓名: 闻敏; 出资额: *.**万; 百分比: *.****% [退出]姓名: 陈周正; 出资额: *.**万; 百分比: *.****% [退出]姓名: 陈安富; 出资额: *.**万; 百分比: *.****% [退出]姓名: 陈惠明; 出资额: *.**万; 百分比: *.****% [退出]姓名: 陈明常; 出资额: *.**万; 百分比: *.****% [退出]姓名: 陈贤伦; 出资额: *.**万; 百分比: *.****% [退出]姓名: 黄安祝; 出资额: *.**万; 百分比: *.****% [退出]姓名: 黄建辉; 出资额: *.**万; 百分比: *.****% [退出]
|
姓名: 蒋亚琴; 出资额: ***.*万; 百分比: **% [新增]姓名: 陈建玲; 出资额: ***.*万; 百分比: **% [新增]姓名: 黄照君; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 任长健; 出资额: **.*万; 百分比: **% [新增]姓名: 陈中建; 出资额: *.*万; 百分比: *% [新增]
|