序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方赛红 | 100% | - |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-07-22 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 胡周杰; 出资额: 12; 百分比: 100% [退出]
|
姓名: 方赛红; 出资额: 12; 百分比: 100% [新增]
|
2 | 2014-07-22 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2011-10-31 至 2021-10-30
|
营业期限: 2011-10-31 至
|
3 | 2014-07-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
胡周杰
|
方赛红
|
4 | 2013-06-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
胡纪富
|
胡周杰
|
5 | 2013-06-03 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 胡纪富; 出资额: 12; 百分比: 100% [退出]
|
姓名: 胡周杰; 出资额: 12; 百分比: 100% [新增]
|