序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卢超艳 | 20% | 10.0万人民币 |
2 | 卢世良 | 20% | 10.0万人民币 |
3 | 徐夫良 | 10% | 5.0万人民币 |
4 | 赵叶民 | 10% | 5.0万人民币 |
5 | 胡海滨 | 7% | 3.5万人民币 |
6 | 李春盛 | 7% | 3.5万人民币 |
7 | 董庆健 | 7% | 3.5万人民币 |
8 | 谢春辉 | 7% | 3.5万人民币 |
9 | 乐妙康 | 6% | 3.0万人民币 |
10 | 朱天丰 | 6% | 3.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卢超艳
|
|
2 |
乐妙康
|
|
3 |
徐夫良
|
|
4 |
赵叶民
|
|
5 |
胡海滨
|
|
6 |
李春盛
|
|
7 |
董庆健
|
|
8 |
谢春辉
|
|
9 |
卢世良
|
|
10 |
朱天丰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330212NA000058X
组织机构代码证:77824812X
|
统一社会信用代码:*****2XK
|
2 | 2012-01-16 |
姓名: 胡海滨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事姓名: 李慧民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 卢超儿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 理事姓名: 卢世良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事长姓名: 谢春辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 赵叶民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事姓名: 朱天丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事
|
姓名: 胡海滨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事姓名: 李春盛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 卢超艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 理事长姓名: 卢世良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事姓名: 谢春辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐夫良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
|
3 | 2012-01-16 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 谢春辉; 出资额: 1; 百分比: 5%姓名: 赵叶民; 出资额: 2; 百分比: 10%姓名: 胡海滨; 出资额: 3; 百分比: 15%姓名: 李慧民; 出资额: 3; 百分比: 15% [退出]姓名: 朱天丰; 出资额: 3; 百分比: 15%姓名: 卢超儿; 出资额: 4; 百分比: 20% [退出]姓名: 卢世良 ; 出资额: 4; 百分比: 20%
|
姓名: 乐妙康; 出资额: 3; 百分比: 6% [新增]姓名: 朱天丰; 出资额: 3; 百分比: 6%姓名: 董庆健; 出资额: 3.5; 百分比: 7% [新增]姓名: 胡海滨; 出资额: 3.5( + 16.66667% ); 百分比: 7%姓名: 李春盛; 出资额: 3.5; 百分比: 7% [新增]姓名: 谢春辉; 出资额: 3.5( + 250% ); 百分比: 7%姓名: 徐夫良; 出资额: 5; 百分比: 10% [新增]姓名: 赵叶民; 出资额: 5( + 150% ); 百分比: 10%姓名: 卢超艳; 出资额: 10; 百分比: 20% [新增]姓名: 卢世良; 出资额: 10( + 150% ); 百分比: 20%
|
4 | 2012-01-16 | 出资方式变更 |
股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限:
|
股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额:5 出资时间:2011-12-10 出资方式:货币 余额交付期限:
|
5 | 2012-01-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
卢世良
|
卢超艳
|
6 | 2012-01-16 | 注册资本(金)变更 |
20
|
50( + 150% )
|
7 | 2012-01-16 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 一般经营项目:组织成员开展雪菜、紫菜的种植及水产的养殖、收购、销售服务
|
一般经营项目: 组织成员开展雪菜、紫菜的种植及水产的养殖、收购、销售服务。
|
8 | 2012-01-16 | 实收资本变更 |
20
|
50( + 150% )
|
9 | 2009-06-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 胡海滨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事姓名: 李慧民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 卢巧儿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 理事姓名: 卢世良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事长姓名: 谢春辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 赵叶民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事姓名: 朱天丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 胡海滨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事姓名: 李慧民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 卢超儿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 理事姓名: 卢世良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事长姓名: 谢春辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 赵叶民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事姓名: 朱天丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事
|
10 | 2009-06-05 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 一般经营项目:组织成员开展雪菜、紫菜的种植及水产的养殖。行业代码: 0121经营方式: 种植、养殖
|
经营范围: 一般经营项目:组织成员开展雪菜、紫菜的种植及水产的养殖、收购、销售服务 行业代码: 0121经营方式: 种植、养殖、收购、销售
|