序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄方阳 | 50% | 1.5万人民币 |
2 | 黄子镑 | 25% | 0.75万人民币 |
3 | 李孝旵 | 25% | 0.75万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****Q
|
2 | 2016-10-17 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1999-1-21 至 2016-12-31
|
营业期限: 1999-1-21 至 9999-9-9
|
3 | 2011-05-03 | 集团编号升级 |
注册号:*****42
|
注册号:*****
|
4 | 2011-05-03 | 注册号升级 |
注册号: *****42
|
注册号: *****
|
5 | 2011-05-03 | 变更注册号 |
注册号: ******
|
注册号: ******
|
6 | 2006-12-27 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 苍南县灵溪镇(县水产品市场鲜品区47-49号) 邮政编码: 325800 电话: ********
|
住所: 苍南县灵溪镇坝头村(县水产品市场鲜品区137-138号) 邮政编码: 325800 电话: ********
|
7 | 2006-12-27 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1999-1-21 至 2006-12-31
|
营业期限: 1999-1-21 至 2016-12-31
|
8 | 2005-04-30 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 苍南县水产市场鲜品区50-52号 邮政编码: 325800 电话: ********
|
住所: 苍南县灵溪镇坝头村(县水产市场鲜品区47-49号) 邮政编码: 325800 电话: ********
|
9 | 2000-11-07 | 资金数额变更 |
5.00
|
3.00( - 40% )
|
10 | 2000-11-07 | 负责人变更 |
负责人:陈德昌 [退出]
|
负责人:范恒清 [新增]
|