序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 乐清市城市建设投资集团有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴金陵
|
|
2 |
王育南
|
|
3 |
郑文奇
|
|
4 |
沈旭斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-13 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 乐清市国有投资有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%; [退出]
|
企业名称: 乐清市城市建设投资集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%; [新增]
|
2 | 2017-12-14 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王素鸣;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:王振光;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:李向清;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:李向清;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2017-12-14 | 法定代表人变更 |
李泉
|
吴金陵
|
4 | 2017-12-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:779386065
|
统一社会信用代码:*****Q
|
5 | 2017-12-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴亮; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 周育财; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [退出]姓名: 李泉; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 林海啸; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 柯金法; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 潘中信; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 郑文奇; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈铁; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 吴金陵; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]姓名: 沈旭斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 王育南; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]姓名: 郑文奇; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席
|
6 | 2017-12-14 | 多证合一备案 |
|
住房公积金缴存登记
|
7 | 2015-02-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈全满; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 陈志良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 范利丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 黄顺陆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 李菊飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 孙向阳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 王东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [退出]姓名: 王素鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 郑巨隆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 周育财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈铁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 柯金法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 李泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 林海啸; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 潘中信; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 吴亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 郑文奇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 周育财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
|
8 | 2015-02-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王东
|
李泉
|
9 | 2015-02-27 | 组织机构变更 |
姓名: 陈全满; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 陈志良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 范利丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 黄顺陆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 李菊飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 孙向阳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 王东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [退出]姓名: 王素鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 郑巨隆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 周育财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈铁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 柯金法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 李泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 林海啸; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 潘中信; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 吴亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 郑文奇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 周育财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
|
10 | 2014-01-13 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2003-1-23 至 2013-1-22
|
营业期限: 2003-1-23 至 9999-9-9
|