序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方绪意 | 80% | 400万人民币 |
2 | 蔡武装 | 20% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方绪意
|
|
2 |
蔡武装
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 彭来阔; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 金芬芬; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 方绪意; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 蔡武装; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2020-08-27 | 法定代表人变更 |
彭来阔
|
方绪意
|
3 | 2020-08-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 彭来阔; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 彭来阔; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 黄兴隆; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 方绪意; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 方绪意; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 蔡武装; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
4 | 2020-04-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 彭来阔; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 黄兴隆; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 彭来阔; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 金芬芬; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
5 | 2019-11-12 | 法定代表人变更 |
黄兴隆
|
彭来阔
|
6 | 2019-11-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 彭来阔; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄兴隆; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 黄兴隆; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 彭来阔; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 彭来阔; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 黄兴隆; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
7 | 2018-05-11 | 法定代表人变更 |
梁赛金
|
黄兴隆
|
8 | 2018-05-11 | 出资日期备案 |
姓名: 彭来阔; 出资日期: 2046-11-30姓名: 梁赛金; 出资日期: 2046-11-30
|
姓名: 彭来阔; 出资日期: 2046-11-30姓名: 黄兴隆; 出资日期:
|
9 | 2018-05-11 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:梁赛金;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:梁赛金;原财务负责人固定电话:***********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:黄兴隆;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:黄兴隆;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2018-05-11 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|