序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王广超 | 50% | 5.0万人民币 |
2 | 李仁亮 | 50% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李仁亮
|
|
2 |
王广超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-21 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:李兵兵;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:李兵兵;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:李仁亮;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:李仁亮;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2020-04-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李兵兵; 出资额: *万; 百分比: **%; [退出]姓名: 王广超; 出资额: *万; 百分比: **%;
|
姓名: 李仁亮; 出资额: *万; 百分比: **%; [新增]姓名: 王广超; 出资额: *万; 百分比: **%;
|
3 | 2020-04-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李兵兵; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 王广超; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 李仁亮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 王广超; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2020-04-21 | 法定代表人变更 |
李兵兵
|
李仁亮
|
5 | 2019-02-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李兵兵; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 李吉成; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 李兵兵; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 王广超; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
6 | 2019-02-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李兵兵; 出资额: *万; 百分比: **%姓名: 李吉成; 出资额: *万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 李兵兵; 出资额: *万; 百分比: **%姓名: 王广超; 出资额: *万; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2018-05-17 | 出资日期备案 |
姓名: 张磊; 出资日期: 2028-01-01姓名: 李吉成; 出资日期: 2028-01-01
|
姓名: 李兵兵; 出资日期: 2028-01-01姓名: 李吉成; 出资日期: 2028-01-01
|
8 | 2018-05-17 | 出资方式备案 |
姓名: 李吉成; 出资额: *万; 出资形式: 货币
|
姓名: 李兵兵; 出资额: *万; 出资形式: 货币姓名: 李吉成; 出资额: *万; 出资形式: 货币
|
9 | 2018-05-17 | 住所变更 |
浙江省温州市洞头区北岙街道连城大道**弄**号***室(仅限办公使用)
|
浙江省温州市洞头区东屏街道仙岩路***弄**号
|
10 | 2018-05-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张磊; 出资额: *万; 百分比: **% [退出]姓名: 李吉成; 出资额: *万; 百分比: **%
|
姓名: 李兵兵; 出资额: *万; 百分比: **% [新增]姓名: 李吉成; 出资额: *万; 百分比: **%
|