序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 无限售条件股份 | 88.637983% | 38,030.5万(元) |
2 | 有限售条件股份 | 11.362017% | 4,874.9万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
仇梁
|
董事 |
2 |
何国文
|
监事 |
3 |
余冬林
|
监事 |
4 |
凌鸿
|
董事 |
5 |
唐昊涞
|
董事 |
6 |
张宏业
|
董事 |
7 |
朱央洲
|
董事 |
8 |
李远鹏
|
董事 |
9 |
杨斌
|
董事长兼总经理 |
10 |
王勇
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
金卡智能集团股份有限公司上海分公司
|
林海滨 | 2010-04-16 |
2 |
金卡智能集团股份有限公司南京服务部
|
谢文宇 | 2022-01-17 |
3 |
金卡智能集团股份有限公司杭州分公司
|
杨斌 | 2015-06-01 |
4 |
金卡智能集团股份有限公司沈阳分公司
|
林建芬 | 2020-08-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-08 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 无限售条件股份; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 有限售条件股份; 出资额: ****.****万; 百分比: **.****%;
|
企业名称: 无限售条件股份; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 有限售条件股份; 出资额: ****.****万; 百分比: **.****%;
|
2 | 2020-12-08 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
3 | 2020-08-13 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 无限售条件股份; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 有限售条件股份; 出资额: ****.****万; 百分比: **.****%;
|
企业名称: 无限售条件股份; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 有限售条件股份; 出资额: ****.****万; 百分比: **.****%;
|
4 | 2020-08-13 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
5 | 2019-12-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 仇梁; 姓名: 王喆; 姓名: 朱央洲; 姓名: 杨斌*; 姓名: 何国文; 姓名: 余冬林; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 俞承玮; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 刘杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 张华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 徐晓燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 詹志杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 郭刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 仇梁; 姓名: 迟国敬; 姓名: 唐昊涞; 姓名: 王喆; 姓名: 凌鸿; 姓名: 李远鹏; 姓名: 朱央洲; 姓名: 张宏业; 姓名: 杨斌*; 姓名: 何国文; 姓名: 王勇; 姓名: 余冬林; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
6 | 2019-12-30 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 无限售条件股份; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 有限售条件股份; 出资额: ****.****万; 百分比: **.****%;
|
企业名称: 无限售条件股份; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 有限售条件股份; 出资额: ****.****万; 百分比: **.****%;
|
7 | 2019-12-30 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
8 | 2018-12-12 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 无限售条件股份; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****% 企业名称: 有限售条件股份; 出资额: ****.****万; 百分比: **.****%
|
企业名称: 无限售条件股份; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****% 企业名称: 有限售条件股份; 出资额: ****.****万; 百分比: **.****%
|
9 | 2018-12-12 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
10 | 2018-06-06 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 有限售条件股份; 出资额: ****.****万; 百分比: **.****% 企业名称: 无限售条件股份; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****%
|
企业名称: 有限售条件股份; 出资额: ****.****万; 百分比: **.****% 企业名称: 无限售条件股份; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****%
|