序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 薛珍慧 | 65% | 32.5万人民币 |
2 | 颜余华 | 35% | 17.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
薛珍慧
|
|
2 |
颜余华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-02-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********666506
|
2 | 2014-11-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 薛缪云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 颜余华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 薛珍慧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 颜余华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
3 | 2014-11-04 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张爱红; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 颜余华; 出资额: **.*; 百分比: **%姓名: 薛缪云; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 颜余华; 出资额: **.*; 百分比: **%姓名: 薛珍慧; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]
|
4 | 2014-11-04 | 住所变更 |
住所: 瑞安市莘塍街道新兴路*号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:莘塍镇
|
住所: 瑞安市塘下镇岑头工业区三路 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:塘下镇
|
5 | 2014-11-04 | 组织机构变更 |
姓名: 薛缪云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 颜余华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 薛珍慧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 颜余华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
6 | 2014-11-04 | 实收资本变更 |
50
|
0
|
7 | 2014-11-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
薛缪云
|
薛珍慧
|
8 | 2013-08-09 | 住所变更 |
住所: 莘塍镇南镇村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:莘塍镇
|
住所: 瑞安市莘塍街道新兴路*号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:莘塍镇
|
9 | 2011-05-24 | 变更注册号 |
注册号: ********628
|
注册号: ********
|