序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶友茂 | 20% | 6.4万人民币 |
2 | 赵万瓦 | 20% | 6.4万人民币 |
3 | 柳宜金 | 20% | 6.4万人民币 |
4 | 柳宜岩 | 20% | 6.4万人民币 |
5 | 陈成新 | 20% | 6.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶友茂
|
|
2 |
陈成新
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
平阳县江城机械厂金工车间
|
龚光钏 | 1994-06-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2006-08-07 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 敖江镇望雁路123号 邮政编码: 325401 电话: ********
|
住所: 平阳县敖江镇望雁路123号 邮政编码: 325401 电话: ********
|
2 | 2006-08-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈忠权
|
叶友茂
|
3 | 2006-08-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 陈成新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 陈忠权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
|
姓名: 陈成新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 叶友茂; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
|
4 | 2006-08-07 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 柳上群; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 15.63% [退出]姓名: 谢春兰; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 15.63% [退出]姓名: 陈成新; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 7; 百分比: 21.88%姓名: 陈忠权; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 46.88% [退出]
|
姓名: 陈成新; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 6.4( - 8.57143% ); 百分比: 20%姓名: 柳宜金; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 6.4; 百分比: 20% [新增]姓名: 柳宜岩; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 6.4; 百分比: 20% [新增]姓名: 叶友茂; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 6.4; 百分比: 20% [新增]姓名: 赵万瓦; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 6.4; 百分比: 20% [新增]
|
5 | 2002-03-08 | 投资人(股权)变更 |
高有深 [退出]倪少绿 [退出]柳上沈 [退出]高福光 [退出]任承亮 [退出]柳上群谢春兰
|
陈忠权 [新增]陈成新 [新增]柳上群谢春兰
|
6 | 2002-03-08 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 敖江镇电台路16号
|
住所: 敖江镇望雁街123号
|
7 | 2002-03-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人:柳上群
|
法定代表人:陈忠权
|
8 | 1999-03-15 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 敖江镇江口
|
住所: 敖江镇电台路16号
|