序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄松定 | 80% | 320.0万人民币 |
2 | 冯显麟 | 20% | 80.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-28 | 法定代表人变更 |
戴光松
|
黄松定
|
2 | 2020-09-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:黄温平;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:戴建光;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:黄松定;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:黄松定;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2020-09-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄清松; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 冯显麟; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 黄松定; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 冯显麟; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
4 | 2020-09-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 戴光松; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 冯显麟; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 黄清松; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 冯显麟; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
5 | 2020-09-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 戴光松; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 戴建光; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 戴光松; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 冯显麟; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
6 | 2016-06-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********48527
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********811490
|
7 | 2012-04-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 1992-8-4 至 2012-8-3
|
营业期限: 1992-8-4 至 2042-8-3
|
8 | 2012-04-25 | 住所变更 |
住所: 温州市瓯海郭溪镇郭溪村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:郭溪镇
|
住所: 温州市瓯海郭溪街道郭溪村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:郭溪镇
|
9 | 2010-04-01 | 注册号升级 |
注册号: ********803
|
注册号: ********48527
|
10 | 2010-03-25 | 住所变更 |
住所: 温州市瓯海三垟吕家岸村家祥路**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:三垟街道
|
住所: 温州市瓯海郭溪镇郭溪村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:郭溪镇
|