序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋国森 | 30.96168% | 114.2486万人民币 |
2 | 杨学松 | 15.48084% | 57.1243万人民币 |
3 | 陈兰笙 | 15.48084% | 57.1243万人民币 |
4 | 竺麟勇 | 15.48084% | 57.1243万人民币 |
5 | 涂光春 | 10.32057% | 38.0829万人民币 |
6 | 邵凌芳 | 7.19312% | 26.5426万人民币 |
7 | 邵凌剑 | 5.08211% | 18.753万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-05 | 章程备案 |
|
章程调整
|
2 | 2016-12-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********41761X
|
3 | 2014-09-22 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 邵凌剑; 出资额: **.***; 百分比: *.**%姓名: 邵凌芳; 出资额: **.****; 百分比: *.*%姓名: 涂光春; 出资额: **.****; 百分比: **.**%姓名: 陈兰笙; 出资额: **.****; 百分比: **.**%姓名: 杨学松; 出资额: **.****; 百分比: **.**%姓名: 竺麟勇; 出资额: **.****; 百分比: **.**%姓名: 蒋国森; 出资额: ***.****; 百分比: **.****%
|
4 | 2014-09-22 | 一般经营项目变更 |
|
一般经营项目: 制造、加工:有机颜料、颜料助剂。(以上不含危险化学品及易制毒化学品)
|
5 | 2014-05-13 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 陈兰笙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 [新增]
|
6 | 2014-05-13 | 法定代表人变更 |
|
陈兰笙
|
7 | 2014-05-13 | 实收资本变更 |
|
0
|
8 | 2014-05-13 | 组织机构变更 |
|
姓名: 陈兰笙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 [新增]
|
9 | 2011-04-02 | 集团编号升级 |
|
注册号:*****
|
10 | 2011-04-02 | 注册号升级 |
|
注册号: ********65941
|