序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵庆龙 | 10% | 8.96万人民币 |
2 | 潘美兰 | 10% | 8.96万人民币 |
3 | 杨银友 | 10% | 8.96万人民币 |
4 | 赵庆祝 | 10% | 8.96万人民币 |
5 | 孙福光 | 10% | 8.96万人民币 |
6 | 宋益峰 | 10% | 8.96万人民币 |
7 | 薛爱进 | 10% | 8.96万人民币 |
8 | 潘贻钱 | 10% | 8.96万人民币 |
9 | 薛学娒 | 10% | 8.96万人民币 |
10 | 杨普娒 | 10% | 8.96万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-16 | 住所变更 |
住所: 城关镇东山下埠 邮政编码: ****** 电话: *******
|
住所: 瑞安市东山街道下埠村 邮政编码: ****** 电话: ***********
|
2 | 2016-11-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄文贤; 出资额: *.**; 百分比: **% [退出]姓名: 潘贻钱; 出资额: *.**; 百分比: **%姓名: 宋益峰; 出资额: *.**; 百分比: **%姓名: 孙福光; 出资额: *.**; 百分比: **%姓名: 薛爱进; 出资额: *.**; 百分比: **%姓名: 薛学娒; 出资额: *.**; 百分比: **%姓名: 杨洪弟; 出资额: *.**; 百分比: **% [退出]姓名: 杨银友; 出资额: *.**; 百分比: **%姓名: 赵庆龙; 出资额: *.**; 百分比: **%姓名: 赵庆祝; 出资额: *.**; 百分比: **%
|
姓名: 潘美兰; 出资额: *.**; 百分比: **% [新增]姓名: 潘贻钱; 出资额: *.**; 百分比: **%姓名: 宋益峰; 出资额: *.**; 百分比: **%姓名: 孙福光; 出资额: *.**; 百分比: **%姓名: 薛爱进; 出资额: *.**; 百分比: **%姓名: 薛学娒; 出资额: *.**; 百分比: **%姓名: 杨普娒; 出资额: *.**; 百分比: **% [新增]姓名: 杨银友; 出资额: *.**; 百分比: **%姓名: 赵庆龙; 出资额: *.**; 百分比: **%姓名: 赵庆祝; 出资额: *.**; 百分比: **%
|
3 | 2016-11-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄文贤; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 潘贻钱; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 宋益峰; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 杨洪弟; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [退出]姓名: 赵庆祝; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 潘贻钱; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 宋益峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 杨普娒; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [新增]姓名: 赵庆龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [新增]姓名: 赵庆祝; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事
|
4 | 2016-11-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
黄文贤
|
宋益峰
|
5 | 2015-12-10 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:145635269
|
统一社会信用代码:*****Q
|
6 | 2011-05-12 | 集团编号升级 |
注册号:*****27
|
注册号:*****
|
7 | 2011-05-12 | 变更注册号 |
注册号: *****27
|
注册号: *****
|
8 | 2004-04-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄文贤; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: *.*; 百分比: **.**% [退出]
|
姓名: 赵庆龙; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: *.**; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2004-04-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 薛福呈; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: *.*; 百分比: *.**% [退出]
|
姓名: 宋益峰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: *.**; 百分比: **% [新增]
|
10 | 2004-04-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴金荣; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: *.*; 百分比: **.**% [退出]
|
无
|