序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘步奎 | 90% | 450.0万人民币 |
2 | 邹美香 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘步奎
|
|
2 |
邹美香
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********72073G
|
2 | 2016-09-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2006/9/11 至 2016/9/10
|
营业期限: 2006/9/11 至 9999/9/9
|
3 | 2013-08-07 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 煤炭批****经营(煤炭经营资格证有效期至2013年6月30日止)。
|
许可经营项目:
|
4 | 2013-08-07 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 批****、零售:生铁、金属制品;货物进出口、技术进出口。
|
一般经营项目: 批****、零售:煤炭、生铁、金属制品;废旧金属回收;货物进出口、技术进出口。
|
5 | 2012-08-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 季爱华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 潘步奎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 潘步奎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 邹美香; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
6 | 2012-08-01 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 季爱华; 出资额: **; 百分比: *% [退出]姓名: 潘步奎; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 邹美香; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 潘步奎; 出资额: ***; 百分比: **%
|
7 | 2012-08-01 | 组织机构变更 |
姓名: 季爱华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 潘步奎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 潘步奎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 邹美香; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2012-05-14 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 煤炭批****经营(煤炭经营资格证有效期至2013年6月30日);
|
许可经营项目: 煤炭批****经营(煤炭经营资格证有效期至2013年6月30日止)。
|
9 | 2012-05-14 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 批****、零售:生铁、金属制品。
|
一般经营项目: 批****、零售:生铁、金属制品;货物进出口、技术进出口。
|
10 | 2010-09-06 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 许可经营项目:批****、零售煤炭(许可证有效期至2010年6月30日);一般经营项目:批****、零售:生铁。
|
一般经营项目: 批****、零售:生铁、金属制品。
|