序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张志义 | 27.58621% | 16万人民币 |
2 | 陈光富 | 17.24138% | 10万人民币 |
3 | 张志胜 | 13.7931% | 8万人民币 |
4 | 李正松 | 13.7931% | 8万人民币 |
5 | 薛建荣 | 13.7931% | 8万人民币 |
6 | 李道孝 | 13.7931% | 8万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈光富; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 薛建荣; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张田柱; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 陈光富; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 薛建荣; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张志胜; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
2 | 2016-11-09 | 住所变更 |
住所: 瑞安市莘塍镇仙桥 邮政编码: ****** 电话: ********/***********
|
住所: 瑞安市莘塍街道仙桥 邮政编码: ****** 电话: ***********
|
3 | 2016-11-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李道孝; 出资额: *; 百分比: **.**%姓名: 李正松; 出资额: *; 百分比: **.**%姓名: 薛建荣; 出资额: *; 百分比: **.**%姓名: 张田柱; 出资额: *; 百分比: **.**% [退出]姓名: 陈光富; 出资额: **; 百分比: **.**%姓名: 张志义; 出资额: **; 百分比: **.**%
|
姓名: 李道孝; 出资额: *; 百分比: **.**%姓名: 李正松; 出资额: *; 百分比: **.**%姓名: 薛建荣; 出资额: *; 百分比: **.**%姓名: 张志胜; 出资额: *; 百分比: **.**% [新增]姓名: 陈光富; 出资额: **; 百分比: **.**%姓名: 张志义; 出资额: **; 百分比: **.**%
|
4 | 2016-11-09 | 行业代码变更 |
行业代码:7930
|
行业代码:1820
|
5 | 2015-12-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****C
|
6 | 2011-04-18 | 变更注册号 |
注册号: *****52
|
注册号: *****
|
7 | 2005-04-19 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 印染加工*行业代码: 7630兼营: 针织成衣*经营方式: 制造.加工
|
经营范围: 针织成衣*行业代码: 7630经营方式: 制造.销售
|
8 | 1999-03-17 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 张朝国; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 8; 百分比: 13.79% [退出]
|
姓名: 薛建荣; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 8; 百分比: 13.79% [新增]
|
9 | 1999-03-17 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 张田柱; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 8; 百分比: 13.79%
|
姓名: 张田柱; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 8; 百分比: 13.79%
|
10 | 1999-03-17 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陈光富; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 17.24% [退出]
|
无
|