序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 集体资产投资 | 100% | 45.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:14561197X
|
统一社会信用代码:*****7X3
|
2 | 2010-12-27 | 变更注册号 |
注册号: *****01
|
注册号: *****
|
3 | 2010-12-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
彭顺生
|
林敏
|
4 | 2010-12-20 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 玉海街道沿江西路71号 邮政编码: 325200 电话: ********住所所在行政区划:玉海街道
|
住所: 瑞安市玉海街道沿江西路71号 邮政编码: 325200 电话: ********住所所在行政区划:玉海街道
|
5 | 2006-12-07 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 煤制品加工、煤碳销售*行业代码: 6361兼营: ***经营方式: 加工、制造
|
经营范围: 煤制品行业代码: 6361兼营: ***经营方式: 制造、加工
|
6 | 2006-12-07 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 城关镇沿江西路71号 邮政编码: 325200 电话:
|
住所: 玉海街道沿江西路71号 邮政编码: 325200 电话:
|
7 | 1999-10-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
曹启华
|
彭顺生
|
8 | 1999-10-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 曹启华;证件名称: 身份证;证件号码: ********;性别: 男;职务:
|
姓名: 彭顺生;证件名称: 身份证;证件号码: ********416021;性别: 男;职务:
|
9 | 1999-10-29 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 煤制品加工、制造;煤炭销售行业代码: 6212兼营: ***经营方式: 加工、制造、销售
|
经营范围: 煤制品加工、煤碳销售行业代码: 6212兼营: ***经营方式: 加工、制造
|
10 | 1998-05-15 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 煤制品行业代码: 6212兼营: ***经营方式: 加工、制造
|
经营范围: 煤制品加工、制造;煤炭销售行业代码: 6212兼营: ***经营方式: 加工、制造、销售
|