序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈旺聪 | 46.66667% | 2100.0万人民币 |
2 | 王玉连 | 20% | 900.0万人民币 |
3 | 吴方 | 16.66667% | 750.0万人民币 |
4 | 吴树森 | 16.66667% | 750.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴树森
|
|
2 |
陈旺聪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈旺聪; 出资额: ****万; 百分比: **.**%;姓名: 王玉连; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 吴一亮; 出资额: ***万; 百分比: **.**%; [退出]姓名: 吴方; 出资额: ***万; 百分比: **.**%;姓名: 吴树森; 出资额: ***万; 百分比: **.**%;
|
姓名: 陈旺聪; 出资额: ****万; 百分比: **.**%;姓名: 王玉连; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 吴方; 出资额: ***万; 百分比: **.***%;姓名: 吴树森; 出资额: ***万; 百分比: **.***%;
|
2 | 2020-06-23 | 章程备案 |
|
于2020年6月22日提交新章程
|
3 | 2020-06-23 | 出资日期备案 |
姓名: 吴一亮; 出资日期: 2020-06-17;姓名: 吴方; 出资日期: 2020-06-17;姓名: 吴树森; 出资日期: 2020-06-17;姓名: 王玉连; 出资日期: ;姓名: 陈旺聪; 出资日期: ;
|
姓名: 吴一亮; 出资日期: 2030-06-17;姓名: 吴方; 出资日期: 2030-06-17;姓名: 吴树森; 出资日期: 2030-06-17;姓名: 王玉连; 出资日期: 2030-06-17;姓名: 陈旺聪; 出资日期: 2030-06-17;
|
4 | 2019-08-08 | 行业代码变更 |
3670:汽车零部件及配件制造
|
4190:其他未列明制造业
|
5 | 2019-08-08 | 经营范围变更 |
汽车零部件(不含****动机)、汽车用冲压件及真空泵、卫浴洁具、管件、不锈钢制品的制造、研****、加工、销售;金属材料销售;汽车配件设计;企业管理服务;自有厂房租赁;对汽车行业的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
不锈钢制品、管件、紧固件、五金制品、电子线束、铝制品、汽车配件及零部件(不含****动机)、汽车用冲压件及真空泵、卫浴洁具的制造、研****、加工、销售;金属材料销售;汽车配件设计;企业管理服务;自有厂房租赁;对汽车行业的投资;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2018-06-11 | 名称变更 |
温州凯富汽车零部件有限公司
|
温州凯富实业有限公司
|
7 | 2018-06-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王玉连; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 吴树森; 出资额: ****万; 百分比: **.**%姓名: 陈旺聪; 出资额: ****万; 百分比: **.**%
|
姓名: 吴一亮; 出资额: ***万; 百分比: **.**% [新增]姓名: 吴方; 出资额: ***万; 百分比: **.**% [新增]姓名: 吴树森; 出资额: ***万; 百分比: **.**%姓名: 王玉连; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 陈旺聪; 出资额: ****万; 百分比: **.**%
|
8 | 2018-06-11 | 经营范围变更 |
汽车零部件(不含****动机)、汽车用冲压件及真空泵、卫浴洁具、管件、不锈钢制品的制造、研****、加工、销售;金属材料销售;自有厂房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
汽车零部件(不含****动机)、汽车用冲压件及真空泵、卫浴洁具、管件、不锈钢制品的制造、研****、加工、销售;金属材料销售;汽车配件设计;企业管理服务;自有厂房租赁;对汽车行业的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2017-11-14 | 经营范围变更 |
汽车零部件、汽车用冲压件及真空泵的生产、销售(限下设分支机构生产)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
汽车零部件(不含****动机)、汽车用冲压件及真空泵、卫浴洁具、管件、不锈钢制品的制造、研****、加工、销售;金属材料销售;自有厂房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2017-09-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴树森; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈文渊; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 陈文渊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]
|
姓名: 吴树森; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 吴树森; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 陈旺聪; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|