序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
牛彦锋
|
|
2 |
丁大超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 郑金松; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]姓名: 董学金; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]
|
企业名称: 陕西昊泽科工贸有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%; [新增]
|
2 | 2020-09-28 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
3 | 2020-09-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 董学金; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 郑金松; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 丁大超; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 牛彦锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
4 | 2020-09-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:董学金;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:董学金;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:牛彦锋;现联络员固定电话:***********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:牛彦锋;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2020-09-28 | 法定代表人变更 |
董学金
|
牛彦锋
|
6 | 2019-12-20 | 经营范围变更 |
生产装饰材料;矿产资源投资、开****;房地产投资;房产营销策划;商业策划;物业管理;矿山工程总承包;房屋建筑工程总承包;室内外装饰装修工程、园林绿化工程施工;销售建筑材料、装饰材料、有色金属;对文化业、旅游业、健康养生业、商业的投资、开****;环境保护技术服务;水处理工程、环保工程的施工及配套设备的开****、销售、安装;环境监控仪器的开****、销售,企业管理与咨询、资产管理与咨询、投资管理与咨询、财务管理与咨询、经济信息咨询(不含金融、证券、期货);企业重组的方案设计,企业形象策划,市场营销策划;会务服务;广告设计、图文制作;农副产品的加工及销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
生产装饰材料;矿产资源投资、开****;房地产投资;房产营销策划;商业策划;物业管理;矿山工程总承包;房屋建筑工程总承包;室内外装饰装修工程、园林绿化工程施工;销售建筑材料、装饰材料、有色金属;对文化业、旅游业、健康养生业、商业的投资、开****;农业开****;环境保护技术服务;水处理工程、环保工程的施工及配套设备的开****、销售、安装;环境监控仪器的开****、销售,企业管理与咨询、资产管理与咨询、投资管理与咨询、财务管理与咨询、经济信息咨询(不含金融、证券、期货);企业重组的方案设计,企业形象策划,市场营销策划;会务服务;广告设计、图文制作;土地整理;牲畜、水产养殖及销售;农副产品的加工及销售;机械设备的研****、销售;再生物资回收;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2018-11-23 | 章程备案 |
|
2018年11月23日新章程修改住所
|
8 | 2018-11-23 | 住所变更 |
浙江省温州市鹿城区创强路**号一层东首
|
浙江省温州市车站大道金河大厦A幢****室G*(仅限办公使用)
|
9 | 2018-02-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 董学金; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郑金松; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 郑金松; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 董学金; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 郑金松; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
10 | 2018-02-07 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:郑金松;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话: ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:董学金;现联络员固定电话:***********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:董学金;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|