序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑振晓 | 60% | 3000.0万人民币 |
2 | 李海军 | 15% | 750.0万人民币 |
3 | 黄亦江 | 15% | 750.0万人民币 |
4 | 郑爱金 | 5% | 250.0万人民币 |
5 | 黄一杭 | 2.5% | 125.0万人民币 |
6 | 黄可怡 | 2.5% | 125.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑振晓
|
|
2 |
张时谨
|
|
3 |
陈选燕
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新黎明防爆电器有限公司乐清销售分公司
|
郑振晓 | 2014-01-17 |
2 |
新黎明防爆电器有限公司乐清配件分公司
|
郑振晓 | 2012-06-01 |
3 |
新黎明防爆电器有限公司乐清柳市销售中心
|
李海军 | 2002-08-01 |
4 |
新黎明防爆电器有限公司哈尔滨分公司
|
李丽英 | 2002-04-03 |
5 |
新黎明防爆电器有限公司天津分公司
|
南美云 | 2001-11-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 郑振晓; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 李海军; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 黄亦江; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 郑爱金; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 黄一杭; 出资额: ***.*万; 百分比: *.*%;姓名: 黄可怡; 出资额: ***.*万; 百分比: *.*%;
|
姓名: 郑振晓; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 李海军; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 黄亦江; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 郑爱金; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 黄一杭; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 黄可怡; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;
|
2 | 2021-08-19 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
3 | 2021-05-27 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
4 | 2021-05-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 郑振晓; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 李海军; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 黄亦江; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 郑爱金; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 黄一杭; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 黄可怡; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;
|
姓名: 郑振晓; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 李海军; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 黄亦江; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 郑爱金; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 黄一杭; 出资额: ***.*万; 百分比: *.*%;姓名: 黄可怡; 出资额: ***.*万; 百分比: *.*%;
|
5 | 2021-05-27 | 章程备案 |
|
|
6 | 2017-05-19 | 章程备案 |
|
章程调整
|
7 | 2017-05-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄贤文; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 李海军; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 黄亦江; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 郑振晓; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
姓名: 黄一杭; 出资额: ***万; 百分比: *.*% [新增]姓名: 黄可怡; 出资额: ***万; 百分比: *.*% [新增]姓名: 郑爱金; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增]姓名: 李海军; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 黄亦江; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 郑振晓; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
8 | 2015-11-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********99380X
|
9 | 2015-11-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄亦江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 郑振晓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 陈选燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 张时谨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 郑振晓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
10 | 2015-11-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2001-3-5 至 2016-3-5
|
营业期限: 2001-3-5 至 9999-9-9
|