序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 华仪电气股份有限公司 | 100% | 20800.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐旦
|
|
2 |
吴近彬
|
|
3 |
叶洁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-16 | 法定代表人变更 |
朱戎兵
|
徐旦
|
2 | 2022-03-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴近彬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 朱戎兵; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名:虞黄艳;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 叶洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴近彬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 徐旦; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名:虞黄艳;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2021-02-19 | 章程修正案备案 |
|
|
4 | 2021-02-19 | 经营范围变更 |
输配电及控制设备、户外真空断路器、负荷开关、环网柜、环网箱、电缆分接箱、一二次融合设备、隔离开关、配电自动化设备的研****、设计、制造、销售、安装、调试、维修;电气工程服务;电气工程专业承包;电气领域内的技术咨询、技术服务、技术开****、软件服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;配电开关控制设备制造;电力设施器材制造;软件开****;软件销售;软件外包服务;住房租赁;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
5 | 2020-06-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴近彬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 周碧云; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]
|
姓名: 叶洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴近彬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 朱戎兵; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]
|
6 | 2020-06-19 | 法定代表人变更 |
周碧云
|
朱戎兵
|
7 | 2018-10-23 | 经营范围变更 |
户外真空断路器、负荷开关、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的科技开****、生产、销售,工程服务,技术咨询服务
|
输配电及控制设备、户外真空断路器、负荷开关、环网柜、环网箱、电缆分接箱、一二次融合设备、隔离开关、配电自动化设备的研****、设计、制造、销售、安装、调试、维修;电气工程服务;电气工程专业承包;电气领域内的技术咨询、技术服务、技术开****、软件服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2018-04-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 邱汝棕; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 陈建业; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]
|
姓名: 叶洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吴近彬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 周碧云; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]
|
9 | 2018-04-24 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:周建微;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*****;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:周爱妹;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*****;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:周建微;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*****;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:虞黄艳;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*****;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2018-04-24 | 法定代表人变更 |
陈建业
|
周碧云
|