序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-26 | 负责人变更 |
沈深圳 [退出]
|
王郁微 [新增]
|
2 | 2019-05-21 | 负责人变更 |
郑元海 [退出]
|
沈深圳 [新增]
|
3 | 2017-11-01 | 负责人变更 |
王益 [退出]
|
郑元海 [新增]
|
4 | 2017-11-01 | 法定代表人变更 |
王益
|
郑元海
|
5 | 2015-11-18 | 负责人变更 |
何超珍 [退出]
|
王益 [新增]
|
6 | 2015-11-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****6
|
7 | 2015-11-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
何超珍
|
王益
|
8 | 2013-11-01 | 企业类型变更 |
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
9 | 2013-11-01 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
朱秀微
|
何超珍
|
10 | 2009-11-05 | 变更注册号 |
注册号: ********742
|
注册号: ********43401
|