序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱士县 | 51% | 51.0万人民币 |
2 | 吴赛飞 | 49% | 49.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱士县
|
|
2 |
吴赛飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-04 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:;原联络员固定电话:;原联络员移动电话: ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:朱士县;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:朱士县;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2020-11-04 | 法定代表人变更 |
汤海滨
|
朱士县
|
3 | 2020-11-04 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 汤海滨; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 姚秀芬; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 朱士县; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 吴赛飞; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
4 | 2020-11-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 姚秀芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 汤海滨; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 吴赛飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 朱士县; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
5 | 2018-08-28 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
6 | 2018-08-28 | 住所变更 |
瑞安市南滨街道阁巷三村工业园区六幢*-*楼
|
浙江省温州市瑞安市南滨街道东一路***号*号楼
|
7 | 2018-01-09 | 行业代码变更 |
5229:其他食品零售
|
1499:其他未列明食品制造
|
8 | 2018-01-09 | 经营范围变更 |
预包装食品零售(在食品流通许可证有效期内经营);糖果制品(巧克力及巧克力制品)生产(在全国工业产品生产许可证有效期内经营)
|
食品生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2016-08-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********80555
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********589961
|
10 | 2014-09-26 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 预包装食品零售(在食品流通许可证有效期内经营)
|
许可经营项目: 预包装食品零售(在食品流通许可证有效期内经营);糖果制品(巧克力及巧克力制品)生产(在全国工业产品生产许可证有效期内经营)
|