序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈奇 | 100% | 1500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱卫华
|
|
2 |
曾文要
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 曾文要; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱卫华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 曾文要; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱卫华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
2 | 2021-08-18 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2021-08-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈奇; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;姓名: 蒋励; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; [退出]
|
姓名: 陈奇; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
4 | 2019-01-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王琼; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 陈奇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 曾文要; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 朱卫华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
5 | 2019-01-23 | 法定代表人变更 |
陈奇
|
朱卫成
|
6 | 2018-09-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卓泳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 王琼; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 王琼; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈奇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
7 | 2018-09-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 卓泳; 出资额: ****万; 百分比: **.****% [退出]姓名: 蒋励; 出资额: ***万; 百分比: **.****%
|
姓名: 陈奇; 出资额: ****万; 百分比: **.****% [新增]姓名: 蒋励; 出资额: ***万; 百分比: **.****%
|
8 | 2018-09-27 | 法定代表人变更 |
卓泳
|
陈奇
|
9 | 2018-09-27 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2023-04-15
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
10 | 2018-05-07 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄崇寿; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 卓泳; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 蒋励; 出资额: ***万; 百分比: **.****% [新增]姓名: 卓泳; 出资额: ****万; 百分比: **.****%
|