序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-01 | 负责人变更 |
林赛宇 [退出]
|
包晓玲 [新增]
|
2 | 2020-10-09 | 负责人变更 |
王斌雄 [退出]
|
林赛宇 [新增]
|
3 | 2016-08-03 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:568169802
|
统一社会信用代码:*****J
|
4 | 2016-08-03 |
注册号:********组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********69802J
|
|
5 | 2011-04-21 | 负责人变更 |
徐显彦 [退出]
|
王斌雄 [新增]
|
6 | 2011-04-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
徐显彦
|
王斌雄
|