序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-01 | 负责人变更 |
徐刚 [退出]
|
童建荣 [新增]
|
2 | 2018-12-29 | 负责人变更 |
杨锡舟 [退出]
|
徐刚 [新增]
|
3 | 2016-04-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:845035010
|
统一社会信用代码:*****2
|
4 | 2013-04-12 | 负责人变更 |
诸葛衍权 [退出]
|
杨锡舟 [新增]
|
5 | 2013-04-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
诸葛衍权
|
杨锡舟
|
6 | 2009-04-29 | 负责人变更 |
陈根海 [退出]
|
诸葛衍权 [新增]
|
7 | 2009-04-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈根海
|
诸葛衍权
|
8 | 2008-12-15 | 变更注册号 |
注册号: *****73
|
注册号: *****
|
9 | 2008-12-11 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 温州市车站大道学院西路口建行大厦 邮政编码: 325000 电话: ********住所所在行政区划:温州市鹿城区
|
住所: 温州市车站大道701号 邮政编码: 325000 电话: ********住所所在行政区划:温州市鹿城区
|
10 | 2006-11-06 | 负责人变更 |
张俊 [退出]
|
陈根海 [新增]
|