序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2009-04-29 | 名称变更 |
中宇建设集团有限公司温州分公司
|
中宇建设集团股份有限公司温州分公司
|
2 | 2007-09-04 | 注册号升级 |
注册号: *****93
|
注册号: *****
|
3 | 2007-09-04 | 变更注册号 |
注册号: ********993
|
注册号: ********
|
4 | 2007-08-24 | 负责人变更 |
陈昌寿 [退出]
|
王忠泽 [新增]
|
5 | 2007-08-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈昌寿
|
王忠泽
|
6 | 2007-03-27 | 负责人变更 |
胡依静 [退出]
|
陈昌寿 [新增]
|
7 | 2007-03-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
胡依静
|
陈昌寿
|
8 | 2006-12-31 | 负责人变更 |
高亦林 [退出]
|
胡依静 [新增]
|
9 | 2006-12-31 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
高亦林
|
胡依静
|
10 | 2006-12-31 | 名称变更 |
中宇建设集团有限责任公司温州分公司
|
中宇建设集团有限公司温州分公司
|