序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈乐华 | 33.33333% | 5.0万人民币 |
2 | 徐立建 | 33.33333% | 5.0万人民币 |
3 | 黄友美 | 33.33333% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄友美
|
|
2 |
徐立建
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********79058
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********73684H
|
2 | 2016-08-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈乐华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 陈乐华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 黄友美; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 黄友美; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄友美; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 徐立建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
3 | 2016-08-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2006-10-13 至 2016-10-12
|
营业期限: 2006-10-13 至 9999-9-9
|
4 | 2016-08-11 | 法定代表人变更 |
陈乐华
|
黄友美
|
5 | 2016-08-11 | 行业代码变更 |
行业代码:3360
|
行业代码:5299
|
6 | 2016-08-11 | 组织机构变更 |
姓名: 陈乐华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 陈乐华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 黄友美; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 黄友美; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄友美; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 徐立建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2016-08-11 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 一般经营项目:电镀加工(详见有效的污染物排放许可证)。
|
一般经营项目: 电镀材料销售。(不含危险化学品)
|
8 | 2009-05-22 | 注册号升级 |
注册号: ********436
|
注册号: ********79058
|
9 | 2009-05-14 | 经营范围变更 |
经营范围: 电镀加工(污染物排放许可证有效期至2007年9月27日)。行业代码: 3460
|
经营范围: 一般经营项目:电镀加工(详见有效的污染物排放许可证)。行业代码: 3460
|