序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张世宣 | 14.8 | |
2 | 蔡新凯 | 2.4 | |
3 | 曹启宇 | 7.6 | |
4 | 顾德弟 | 2.4 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张世宣
|
|
2 |
顾德弟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2008-04-15 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1999-1-29 至 2008-1-24
|
营业期限: 1999-1-29 至 2018-1-24
|
2 | 2007-07-13 | 变更注册号 |
********083
|
********
|
3 | 2002-07-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
周荣凯
|
张世宣
|
4 | 2002-07-04 | 投资人(股权)变更 |
周荣凯 蔡新凯 刘思成 [退出]
|
张世宣 顾德弟 蔡新凯 曹启宇 [新增]
|
5 | 2002-07-04 | 改制变更 |
货币 土地使用权 主干道店面房
|
货币 土地使用权
|