序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 仰其政 | 60% | 180万 |
2 | 仰建文 | 40% | 120万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
仰建文
|
|
2 |
仰其政
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
温州市嘉顿制衣有限公司经营部
|
方忠林 | 1998-10-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-05-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 方忠林; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 林晓; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 吴志信; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 仰建文; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 仰其政; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
2 | 2014-05-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 方忠林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 吴志信; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 仰建文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 仰其政; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
3 | 2014-05-22 | 组织机构变更 |
姓名: 方忠林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 吴志信; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 仰建文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 仰其政; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
4 | 2014-05-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
方忠林
|
仰建文
|
5 | 2013-12-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 方忠林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 吴长丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 方忠林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 吴志信; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
6 | 2013-12-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 方忠林; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 吴长丰; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 林晓; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 吴志信; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 方忠林; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 林晓; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 吴志信; 出资额: ***; 百分比: **%
|
7 | 2013-12-09 | 组织机构变更 |
姓名: 方忠林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 吴长丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 方忠林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 吴志信; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2013-05-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 方忠林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 林晓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吴长丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴志信; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 方忠林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 方忠林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 林晓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吴长丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
9 | 2013-05-31 | 组织机构变更 |
姓名: 方忠林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 林晓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吴长丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴志信; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 方忠林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 方忠林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 林晓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吴长丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
10 | 2013-05-31 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吴志信
|
方忠林
|