序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄奕法 | 65% | 1950.0万人民币 |
2 | 王璋 | 35% | 1050.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王璋
|
|
2 |
黄奕法
|
|
3 |
黄伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-08 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****
|
2 | 2020-07-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄奕法; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 王璋; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 黄奕法; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 王璋; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
3 | 2020-05-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王璋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 黄伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄奕法; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 王璋; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 黄伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄奕法; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
4 | 2020-05-28 | 出资比例备案 |
姓名: 王璋; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 黄奕法; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 王璋; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 黄奕法; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
5 | 2018-08-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄奕法; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 黄伟; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 徐飞; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 黄奕法; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 王璋; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
6 | 2017-10-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王璋; 证件号码: ********; 职位: 执行董事姓名: 黄加旺; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]姓名: 黄奕法; 证件号码: ********; 职位: 经理
|
姓名: 王璋; 证件号码: ********; 职位: 执行董事姓名: 黄伟; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]姓名: 黄奕法; 证件号码: ********; 职位: 经理
|
7 | 2017-10-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 温正朝; 出资额: *.*万; 百分比: *.*% [退出]姓名: 黄加旺; 出资额: *.*万; 百分比: *.*% [退出]姓名: 卓昌权; 出资额: *万; 百分比: *% [退出]姓名: 黄加瑞; 出资额: *万; 百分比: *% [退出]姓名: 陈岳纯; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 黄伟; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 黄奕法; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 卓昌余; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 徐飞; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 王璋; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 徐飞; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 黄伟; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 黄奕法; 出资额: **万; 百分比: **%
|
8 | 2016-09-05 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 塑胶制品销售;新型墙体材料制造、销售。
|
一般经营项目: 新型墙体材料制造、销售。
|
9 | 2016-09-05 | 名称变更 |
温州采泰塑胶有限公司
|
温州采泰新型墙体材料有限公司
|
10 | 2015-12-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄奕法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王璋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王璋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 黄加旺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 黄奕法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王璋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|