序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑旭磊 | 50% | 250.0万人民币 |
2 | 石兰娥 | 50% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
石兰娥
|
|
2 |
郑达飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-15 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-08-15 | 注册资本(金)变更 |
|
|
3 | 2022-08-15 | 投资人(股权)备案 |
|
|
4 | 2016-04-25 | 住所变更 |
|
|
5 | 2016-04-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
6 | 2016-04-25 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
|
|
7 | 2016-04-25 | 名称变更 |
|
|
8 | 2014-12-30 | 住所变更 |
|
|
9 | 2011-05-11 | 注册号升级 |
|
|
10 | 2011-05-11 | 集团编号升级 |
|
|