序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 严恩恩 | 50% | 25万 |
2 | 严更坤 | 50% | 25万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
严恩恩
|
|
2 |
严更坤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2007-07-19 | 变更注册号 |
注册号: ********002
|
注册号: ********
|
2 | 2003-09-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名:严恩恩;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 监事
|
姓名:严更坤;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 监事
|
3 | 2003-09-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名:严东恩;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 监事
|
姓名:严恩恩;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 执行董事
|
4 | 2003-09-05 | 投资人(股权)变更 |
姓名:严东恩; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码:********6035; 出资额: 17; 百分比: 34% [退出]姓名:严恩恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男;出资额: 16.5;百分比: 33%姓名:严英俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男;出资额: 16.5;百分比: 33% [退出]
|
姓名:严更坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男;出资额: 25;百分比: 50% [新增]姓名:严恩恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男;出资额: 25( + 51.51515% );百分比: 50%
|
5 | 2002-11-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名:严恩恩;证件名称: 身份证;证件号码: ********;性别: 男;职务: 监事
|
姓名: 严 恩 恩;证件名称: 身份证;证件号码: ********;性别: 男;职务: 监事
|
6 | 2002-11-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名:严东恩;证件名称: 身份证;证件号码: ********;性别: 男;职务: 执行董事兼经理
|
姓名: 严 恩 恩;证件名称: 身份证;证件号码: ********;性别: 男;职务: 监事
|
7 | 2002-11-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名:严东恩;证件名称: 身份证;证件号码: ********;性别: 男;职务:
|
姓名:严东恩;证件名称: 身份证;证件号码: ********;性别: 男;职务: 执行董事兼经理
|
8 | 2002-11-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
严东恩
|
严恩恩
|
9 | 2002-10-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名:严英俊;证件名称: 身份证;证件号码: ********;性别: 男;职务: 监事
|
姓名:严恩恩;证件名称: 身份证;证件号码: ********;性别: 男;职务: 监事
|
10 | 2002-10-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名:严恩恩;证件名称: 身份证;证件号码: ********;性别: 男;职务: 执行董事兼经理
|
姓名:严东恩;证件名称: 身份证;证件号码: ********;性别: 男;职务: 执行董事兼经理
|