序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戴胸宇 | 50% | 25万人民币 |
2 | 黄晓川 | 40% | 20万人民币 |
3 | 袁献克 | 10% | 5万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 戴胸宇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 戴胸宇; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 郑晨义; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 戴胸宇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 戴胸宇; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 黄晓川; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
2 | 2019-01-28 | 法定代表人变更 |
戴胸宇
|
戴胸宇
|
3 | 2019-01-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:戴胸宇;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:戴胸宇;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:戴胸宇;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:戴胸宇;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2019-01-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 戴胸宇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 戴胸宇; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 郑晨义; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 戴胸宇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 戴胸宇; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 郑晨义; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
5 | 2019-01-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 戴胸宇; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 黄晓川; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 袁献克; 出资额: *万; 百分比: **%
|
姓名: 戴胸宇; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 黄晓川; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 袁献克; 出资额: *万; 百分比: **%
|
6 | 2019-01-25 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:董洋洋;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:董洋洋;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:戴胸宇;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:戴胸宇;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2019-01-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 郑成华; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 郑晨义; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 戴胸宇; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 袁献克; 出资额: *万; 百分比: **%
|
姓名: 戴胸宇; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 黄晓川; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 袁献克; 出资额: *万; 百分比: **%
|
8 | 2019-01-25 | 法定代表人变更 |
袁献克
|
戴胸宇
|
9 | 2019-01-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 戴胸宇; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 袁献克; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 郑晨义; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 戴胸宇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 戴胸宇; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 郑晨义; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
10 | 2016-05-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 戴胸宇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑晨义; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑成华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 戴胸宇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 袁献克; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 郑晨义; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|