序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 滕久兵 | 60% | 30万人民币 |
2 | 谭雄 | 40% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
滕久兵
|
|
2 |
谭雄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-02 | 经营范围变更 |
国内货运代理;货物(不含危险物品)仓储服务;物流信息咨询。
|
一般项目:国内货物运输代理;运输货物打包服务;国内集装箱货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
2 | 2021-05-17 | 住所变更 |
浙江省乐清市石帆街道河沿村
|
浙江省温州市乐清市虹桥镇信岙村信虹小区A栋
|
3 | 2021-05-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李金芹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 滕久兵; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 滕久兵; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 滕久兵; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 滕久兵; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 谭雄; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
4 | 2021-05-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 滕久兵; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 李金芹; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 滕久兵; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 谭雄; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
5 | 2017-05-02 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:连梓汝;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:连梓汝;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:********
|
现联络员姓名:滕久兵;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:滕久兵;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:********
|
6 | 2017-05-02 | 管辖单位变更 |
虹桥市场监管分局
|
东城市场监管所
|
7 | 2017-05-02 | 住所(营业场所、地址)变更 |
乐清市虹桥镇信岙村
|
浙江省乐清市石帆街道河沿村
|
8 | 2016-06-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********03567F
|
9 | 2016-06-21 | 住所变更 |
住所: 乐清市虹桥镇上仙垟村 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 乐清市虹桥镇信岙村 邮政编码: ****** 电话: ********
|