序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐晓峰 | 80% | 40.0万人民币 |
2 | 徐晓光 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐晓峰
|
|
2 |
徐晓光
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-29 | 经营范围变更 |
卫生洁具、金属制品、水暖器材、玻璃制品的制造。
|
一般项目:卫生洁具制造;卫生洁具销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;金属制品销售;五金产品制造;五金产品批****;日用玻璃制品制造;日用玻璃制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:温州市龙湾区海城街道金山路41号)
|
2 | 2020-10-29 | 多证合一备案 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记
|
3 | 2020-10-29 | 住所变更 |
浙江省温州经济技术开****区海城街道罗梅大道**号
|
浙江省温州经济技术开****区海城街道罗梅大道**号分支机构经营场所:温州市龙湾区海城街道金山路**号
|
4 | 2017-04-26 | 住所变更 |
温州经济技术开****区海城街道罗梅大道**-*号
|
浙江省温州经济技术开****区海城街道罗梅大道**号
|
5 | 2015-12-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********480706
|
6 | 2013-03-08 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2003/05/27 至 2013/05/26
|
营业期限: 2003/05/27 至 2033/05/26
|
7 | 2013-03-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 方崇程; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 徐晓峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 徐晓峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 徐晓峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 徐晓峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 徐晓光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2013-03-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 方崇程; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 徐晓峰; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 徐晓光; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 徐晓峰; 出资额: **; 百分比: **%
|
9 | 2013-03-06 | 组织机构变更 |
姓名: 方崇程; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 徐晓峰; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 徐晓峰; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 徐晓峰; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 徐晓峰; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 徐晓光; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2012-09-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 钱国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 钱国仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 方崇程; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 徐晓峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 徐晓峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|