序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周宝海 | 27.5% | 55万人民币 |
2 | 孙周雄 | 27.5% | 55万人民币 |
3 | 金月秋 | 22.5% | 45万人民币 |
4 | 金阿月 | 22.5% | 45万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈友林
|
|
2 |
周宝海
|
|
3 |
孙周雄
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
瑞安市匡耐鞋业有限公司金光分公司
|
周宝海 | 2013-10-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-17 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 周宝海、孙周雄、金阿月、金月秋;清算组负责人: 周宝海;地址: 浙江省温州市瑞安市仙降街道金光村;联系方式: ***********
|
2 | 2020-09-22 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 周宝海、孙周雄、金阿月、金月秋;清算组负责人: 周宝海;地址: 浙江省温州市瑞安市仙降街道金光村;联系方式: ***********
|
3 | 2017-03-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
陈友林
|
4 | 2016-03-01 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 金秋弟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 孙周雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周宝海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
5 | 2016-03-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********279941
|
6 | 2016-03-01 | 组织机构变更 |
|
姓名: 金秋弟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 孙周雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周宝海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
7 | 2016-03-01 | 实收资本变更 |
|
0
|
8 | 2016-03-01 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
金秋弟
|