序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-03 | 负责人变更 |
沈飞波 [退出]
|
吴海涛 [新增]
|
2 | 2016-10-17 | 法定代表人变更 |
莫俊
|
沈飞波
|
3 | 2016-10-17 | 负责人变更 |
莫俊 [退出]
|
沈飞波 [新增]
|
4 | 2016-06-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********916221
|
5 | 2014-04-15 | 法定代表人变更 |
王立军
|
莫俊
|
6 | 2014-04-15 | 负责人变更 |
王立军 [退出]
|
莫俊 [新增]
|
7 | 2012-05-28 | 负责人变更 |
徐剑炯 [退出]
|
王立军 [新增]
|
8 | 2012-05-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
徐剑炯
|
王立军
|
9 | 2011-10-28 | 负责人变更 |
江卫平 [退出]
|
徐剑炯 [新增]
|
10 | 2011-10-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
江卫平
|
徐剑炯
|